原标题:最新消息!3月份,这些省部级干部的职位进行了调整
文章来源于网络,若有侵权,请联系我们删除。
最新消息!3月份,这些省部级干部的职位进行了调整
全国人大常委会批准任免北京、西藏、安徽等7省市区检察院检察长
(2021年2月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过)
一、批准免去敬大力的北京市人民检察院检察长职务。
二、批准免去朱雅频的西藏自治区人民检察院检察长职务;
批准任命朱雅频为北京市人民检察院检察长。
三、批准任命夏克勤为西藏自治区人民检察院检察长。
四、批准免去薛江武(女)的安徽省人民检察院检察长职务;
批准任命陈武为安徽省人民检察院检察长。
五、批准免去王晋的湖北省人民检察院检察长职务;
批准任命王守安为湖北省人民检察院检察长。
六、批准免去崔智友的广西壮族自治区人民检察院检察长职务;
批准任命茅仲华为广西壮族自治区人民检察院检察长。
七、批准免去路志强的海南省人民检察院检察长职务;
批准任命张毅为海南省人民检察院检察长。
八、批准免去杨春雷的陕西省人民检察院检察长职务;
批准任命王旭光为陕西省人民检察院检察长。
于立军任四川省委组织部部长
于立军原任天津市委常委、市委教育工委书记,近日任四川省委常委。原任四川省委组织部部长的王正谱日前已任中央农村工作领导小组成员兼办公室副主任,农业农村部党组成员,国家乡村振兴局党组书记、局长。
于立军简历
于立军,男,1967年8月生,辽宁建平人,1988年1月加入中国共产党,1989年7月参加工作,全日制大学、在职研究生学历,工学硕士,研究员。
曾任天津大学党委副书记、副校长,天津市委教育工委副书记、市教委副主任,天津职业技术师范大学党委书记,天津市教育工委常务副书记等职务。
2016.12天津市蓟州区委书记。
2019.09天津市委常委、蓟州区委书记。
2019.10天津市委常委、市委教育工委书记。
现任四川省委常委、组织部部长、省委党校校长。
杨国中任中央纪委驻财政部纪检组组长
杨国中此前担任中国工商银行监事长、党委副书记。
杨国中简历
杨国中,男,汉族,1963年10月生,四川邛崃人,1984年4月加入中国共产党,1984年7月参加工作,中南财经大学财政金融系货币银行学专业毕业,硕士研究生学历。
1989年至1997年任重庆商学院教务处副处长、企业管理系主任兼总支书记(正处级),中国人民银行重庆市分行调查统计处处长、计划资金处处长。
1997年至2011年任中国人民银行重庆市分行副行长、党组成员兼国家外汇管理局重庆分局副局长(副局级),中国人民银行重庆市分行副行长、党委委员兼国家外汇管理局重庆分局副局长,中国人民银行重庆营业管理部副主任、党委委员(副局级),中国人民银行重庆营业管理部主任、党委书记兼国家外汇管理局重庆外汇管理部主任(正局级),中国人民银行营业管理部主任、党委书记兼国家外汇管理局北京外汇管理部主任(正局级)。
2011年9月任国家外汇管理局党组纪检组组长、党组成员,2015年11月任国家外汇管理局副局长、党组成员。
2018年6月任中国投资有限责任公司监事长、党委副书记,中央汇金投资有限责任公司监事长(2018年9月)。
2019年11月任中国工商银行监事长、党委副书记。
2021年2月任中央纪委国家监委驻财政部纪检监察组组长,财政部党组成员。
高步明任重庆市委常委
经中共中央批准,高步明同志任中共重庆市委委员、常委。
高步明曾任武警甘肃省总队政委,去年任重庆警备区政委。
北京市委常委夏林茂任市委教工委书记
夏林茂曾任石景山区区长,密云区委书记等职务,2018年底任东城区委书记,近日升任北京市委常委。前任北京市委教工委书记王宁,1960年12月生,日前已当选为北京市政协副主席。
夏林茂简历
夏林茂,男,1970年5月生,汉族,江苏建湖人,1997年11月入党,1993年7月参加工作,清华大学建筑技术科学专业研究生毕业,工学硕士,在职研究生(清华大学建筑学专业),工学博士,高级工程师。
曾任北京市规划委详细规划处副处长,市规划委房山分局党组成员、副局长,党组书记、局长,朝阳分局党组书记、局长,市规划委(首规委办)副主任,市委办公厅副主任、市委督查室主任(兼),石景山区委副书记、区政府副区长、代区长。
2011年12月,北京市石景山区委副书记、区长。
2017年05月,北京市密云区委书记。
2018年12月,北京市东城区委书记。
2021年02月,北京市委常委、教育工委书记、东城区委书记。
天津市委常委金湘军任市委秘书长
金湘军曾先后在海南、广西任职,2018年1月起任天津市副市长,2019年任天津市副市长、天津自贸试验区管委会主任,今年1月出任天津市委常委。
金湘军简历
金湘军,男,汉族,1964年7月生,湖南江华人,1984年11月加入中国共产党,1990年7月参加工作,研究生学历,管理学博士。
1990年7月成都科技大学管理工程系工业管理工程专业硕士研究生毕业后,历任四川省科委政策研究室、微机推广应用办公室干部,海南省科技厅工业高科技处干部,海南国家星火示范区管委会办公室干部、企业管理处处长,海南航空旅业开发股份有限公司总经济师兼经营部总经理,海南省社会保障局基金管理处处长。
1998年9月起,先后任广西壮族自治区劳动厅副厅长、劳动和社会保障厅副厅长,玉林市副市长、市委常委。
2003年5月起,先后任玉林市委副书记、市长,市委书记、市人大常委会主任,防城港市委书记、市人大常委会主任,广西东兴国家重点开发开放试验区党工委书记(兼)。
2018年1月任天津市副市长、市政府党组成员。
2019年4月任天津市副市长、市政府党组成员,中国(天津)自由贸易试验区管理委员会主任。
现任天津市委常委、市委秘书长。
地市调整情况
?潘巍任广西壮族自治区发改委党组书记(正厅长级)
?黄贤昌、蓝启章当选河池市政协副主席
?王旭当选平凉市市长
?潘玉凤当选黔东南州政协主席肖俊当选副主席
?王宏安当选抚州市政协主席
?王书瑞任重庆高新技术产业开发区管理委员会副主任
?陈玉亮当选廊坊市人大常委会副主任
?邹绍辉任江西省总工会党组书记饶剑明不再担任
?邵景良当选濮阳市人大常委会主任李向前当选市监委主任
?彭华昌当选毕节市人大常委会副主任
?严允当选宜春市市长黄冬生当选市监委主任
?冯志亮当选晋城市政协主席
?常青当选晋城市人大常委会主任
?白颢当选乌兰察布市政协主席王志勇当选副主席
?白云当选为雅安市人大常委会主任
?刀文当选西双版纳州州长
?张兴当选西双版纳州政协主席
?何平当选重庆璧山区政协主席谭良宽当选副主席
?孙继伟任驻马店市副市长
发表评论