原标题:邓玉华当选达州市政协主席!吴晓勇、戴杰当选市政协副主席(简历附)
文章来源于网络,若有侵权,请联系我们删除。
政协达州市第四届委员会
主席、副主席补选名单
(2021年2月7日政协达州市第四届委员会第六次会议选出)
主 席:邓瑜华副主席:吴晓勇 戴 婕(女)
邓瑜华同志简历
邓瑜华,男,汉族,1962年1月生,重庆万州人,1981年9月参加工作,1984年7月加入中国共产党,四川省委党校法律专业毕业,省委党校大学学历。
现任达州市政协党组书记、主席 1979.08-1981.09 达县财贸学校交电专业学习 1981.09-1984.02 大竹县五金公司技术员 1984.02-1990.03 大竹县五金公司副经理、经理、党支部书记 1990.03-1990.09 大竹县商业局党委副书记、副局长 1990.09-1991.03 大竹县商业局党委书记 1991.03-1997.04 大竹县商业局党委书记、局长 (1988.09-1991.07四川省干部函授学院行政管理专业大专学习) 1997.04-1998.03大竹县商业总公司党组书记、总经理 1998.03-2002.05大竹县人民政府副县长(其间:1999.04-1999.07 四川省委党校第4期县长班培训学习结业;1999.09-2001.12 四川省委党校函授学院法律专业本科学习;2000.07-2000.08 四川省委组织部组织的赴德国领导干部培训班学习结业) 2002.05-2005.04 达州市供销社党委书记、主任 2005.04-2006.09 达州市商务局党组书记、局长 2006.09-2007.01 渠县县委副书记,县人民政府副县长、代理县长 2007.01-2007.08 渠县县委副书记,县人民政府县长(其间:2007.05中国浦东干部学院全国社会主义新农村建设县长培训班学习结业) 2007.08-2008.01 渠县县委书记 2008.01-2011.07 渠县县委书记,县人大常委会主任(其间:2008.12中央党校十七届三中全会精神培训班学习结业) 2011.07-2011.08 达州市人民政府党组成员、副市长,渠县县委书记、县人大常委会主任 2011.08-2012.10 达州市人民政府党组成员、副市长(其间:2012.03浙江大学四川省新型工业化新型城镇化培训班学习结业;2012.10上海浦东干部学院西部经济社会科学发展专题培训班学习结业) 2012.10-2012.11 达州市委常委,市人民政府副市长,市委宣传部部长 2012.11-2018.08 达州市委常委、宣传部部长(其间:2013.07-2013.08 全国宣传干部学院第40期地方党委宣传部部长培训班学习结业) 2018.08-2021.01 达州市委常委,市政府常务副市长 2021.01-2021.02 达州市政协党组书记 2021.02- 达州市政协党组书记、主席 中华全国供销合作总社第四次全国代表大会代表,四川省第十一次党代会代表,四川省第九届政协委员,达州市第二次、三次、四次党代会代表,达州市第二届、三届、四届人大代表,达州市第二届政协委员,第二届政协常委,第四届政协委员。
戴婕简历(网络配图 侵删)
吴晓勇同志简历
戴婕简历(网络配图 侵删)
吴晓勇,男,汉族,1966年8月出生,四川邻水人,1983年12月参加工作,1992年6月加入中国共产党,四川省委党校行政管理专业毕业,省委党校研究生学历。 现任达州市政协副主席、党组成员,万源市委书记。 1983.12-2001.12 达县(川)市(通川区)人民政府办公室工作,先后任副科长、科长、副主任(其间:1989.09-1991.07四川省委党校政治经济专业大专脱产学习;2001.09-2001.12达州市委党校青干班培训学习) 2001.12-2002.02 达州市通川区委办公室副主任2002.02-2003.06 达州市通川区直属机关工委书记
2003.06-2005.09 达州市通川区发展计划委员会党组书记、主任,兼区体改办党组书记、主任(其间:2004.08-2005.04 上派达州市招商引资局挂职锻炼)
(2001.09-2003.07 四川省委党校函授学院行政管理专业本科学习)
2005.09-2008.11 达州市发展和改革委员会党组成员、副主任(其间:2006-2008年兼任达州市移民办主任)
(2004.09-2007.06 四川省委党校行政管理专业研究生学习)
2008.11-2011.03 万源市委常委,万源市人民政府副市长
(其间:2009.10-2009.12 全国第48期市长培训班学习)
2011.03-2011.07 万源市委副书记,万源市人民政府副市长、代理市长
2011.07-2015.09 万源市委副书记,市人民政府市长
2015.09-2015.11 万源市委书记,市人民政府市长
2015.11-2020.06 万源市委书记(其间:2019.09晋升为一级调研员)
2020.06-2020.12 万源市委书记,二级巡视员 2020.12-2021.02 达州市政协党组成员,万源市委书记 2021.02- 达州市政协副主席、党组成员,万源市委书记 四川省第十一次党代会代表,四川省第十二届人大代表,达州市第二、三、四次党代会代表,达州市第三、四届市委委员,达州市第三、四届人大代表,达州市第四届政协委员。
戴婕简历(网络配图 侵删)
戴婕同志简历
戴婕简历(网络配图 侵删)
戴婕,女,汉族,1970年3月出生,四川渠县人,1991年8月参加工作,民盟盟员,四川省委党校经济管理专业毕业,省委党校大学学历。 现任达州市政协副主席,民盟达州市委副主委,达州市中医药管理局局长。 1989.09-1991.07 西南师范大学政治教育专业大专学习 1991.07-1991.08 待分配 1991.08-2002.06 达县(川)(达州市)交通局工作(其间:1997.07任局女工委主任;1999.09-1999.12 参加达川地委党校第20期地级部门科长班学习) 2002.06-2004.06 达州市交通局女工委主任、办公室副主任 (其间:2002.06享受正区级待遇) 2004.06-2005.11 达州市交通局运输管理科科长兼女工委主任 (2002.09-2004.12 四川省委党校函授经济管理专业本科学习) 2005.11-2006.11 达州市商务局副局长 2006.11-2009.02 渠县人民政府副县长 2009.02-2010.07 达州市监察局副局长 2010.07-2013.04 民盟达州市委副主委,达州市监察局副局长 2013.04-2014.12 民盟达州市委副主委,市科学技术局(知识产权局)局长 2014.12-2019.01 民盟达州市委副主委,市科学技术和知识产权局局长 2019.01-2021.02 民盟达州市委副主委,达州市中医药管理局局长 2021.02- 达州市政协副主席,民盟达州市委副主委,达州市中医药管理局局长 四川省第十二届、十三届人大代表,民盟四川省第十一届、十二届委员会委员,达州市第四届人大代表,达州市第三届、四届政协委员。关注开江,唱响开江
来源: 达州发布
责编:朱兴和
编审:郭云马
总编:余 波
喜欢就点赞
发表评论